Hanes ariannol YOUNG BRISTOL
Rhif yr elusen: 301681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £826.59k | £905.74k | £1.10m | £756.01k | £639.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £728.28k | £805.53k | £697.96k | £764.46k | £777.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £223.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.00k | N/A | £49.93k | £75.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £79.57k | £74.62k | £82.90k | £182.71k | £161.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £304.90k | £269.94k | £63.70k | £178.50k | £196.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £440.70k | £559.93k | £528.45k | £386.79k | £276.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £45.13k | £55.03k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.42k | £1.25k | £1.07k | £742 | £4.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £423.35k | £7.27k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £711.67k | £797.99k | £696.38k | £763.69k | £767.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.81k | £3.70k | £1.58k | £776 | £3.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.10k | £5.26k | £5.67k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £88.01k | £37.95k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.80k | £3.84k | £0 | £0 | £7.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.