Ymddiriedolwyr RINGWOOD AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 301929

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Patrick Meany | Cadeirydd | 14 March 2016 |
|
|
||||
Mary DeBoos | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Stephanie Alden | Ymddiriedolwr | 08 September 2024 |
|
|
||||
David Jonathon Shering | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Philip James West | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|||||
ALASTAIR DUNCAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||
MRS ANN PEDERSEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROWAN BENFORD BROCKHURST | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL JOHN SMYTH OSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIAN TITT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.