Hanes ariannol WOOLSTON AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 302000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.66k £38.07k £37.39k £33.86k £43.37k
Cyfanswm gwariant £28.32k £28.94k £31.28k £36.03k £44.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £14.86k N/A N/A £2.50k