Dogfen lywodraethu ESSEX COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 302097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4TH JANUARY 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28TH MARCH 1949, 18TH FEBRUARY 1959, 5TH MAY 1967 AND 19TH JULY 1991".
Gwrthrychau elusennol
ESSEX COUNTY SCOUT COUNCIL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ESSEX
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.