ISLE OF WIGHT SCOUT COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The IW Scout Council provides advice, guidance, information and training to the Scout Groups on the Isle of Wight, to enable them to undertake a varied programme of activities for our young people in line with the principles and objectives of the Scouting movement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,590 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
395 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080309 EAST WIGHT DISTRICT SCOUT COUNCIL
- 08 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- ISLE OF WIGHT SCOUT ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hollebon | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|||||
Maya Ciclo Masi | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Jamie Joshua Dowsett | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
AMANDA HOLLOWAY | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
John William Earley | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Iain Reeves | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Michael Grist | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
David Simpson | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Timothy Michael Fallick | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||
David Graham Salter | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.28k | £94.25k | £85.05k | £195.32k | £217.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.46k | £110.30k | £50.50k | £164.54k | £178.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £16.57k | £6.41k | £1.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 4TH JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS, AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Corf Scout Camping Site
Corf Road
Shalfleet
NEWPORT
PO30 4NT
- Ffôn:
- 07544555839
- E-bost:
- info@isleofwightscouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window