ymddiriedolwyr BIDDENDEN VILLAGE HALLS AND SPORTS COMMITTEE
Rhif yr elusen: 302684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TOM LUPTON | Cadeirydd | 11 May 2016 |
|
|||||
Mark Boggis | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Dr Andrew Colin Wright | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
DAVID FALZANI | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Kevin Simmons | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Caroline Swain | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
Geoffrey Robert Down | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Tara Jane Aikman | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Deidre Philomena Harrop | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
David John Stone | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Joanna Piper | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Yashvant Shah | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Jeanette Oatway | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Lesley Lidgett | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
HUGH RICHARDS | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH RICKWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN FARRIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR JERRY SLINN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.