Hanes ariannol TYLER HILL MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 302872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.35k £10.72k £32.37k £65.48k £60.78k
Cyfanswm gwariant £52.35k £15.02k £19.99k £33.05k £60.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.43k £10.00k £8.23k N/A £788