Hanes ariannol THE LENKIEWICZ FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1063357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.87k £24.10k £21.80k £4.61k £6.14k
Cyfanswm gwariant £40.03k £10.37k £25.20k £20.24k £9.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.66k £12.76k N/A N/A