Hanes ariannol TY GWYN HOLIDAY PLAY SCHEME

Rhif yr elusen: 1063920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 17/06/2021 17/06/2022 17/06/2023 17/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.10k £12.08k £144.63k £139.20k £152.75k
Cyfanswm gwariant £0 £10.52k £86.76k £101.11k £142.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.00k £37.30k N/A N/A