CYMDEITHAS EDWARD LLWYD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GWEITHGAREDDAU NATURIAETHOL A HANESYDDOL GYDOL Y FLWYDDYN DRWY GYMRU. TREFNU CYNHADLEDDAU NATURIAETHOL AC AMGYLCHEDDOL. STONDIN YN YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL. CYNNAL GWEFAN Y GYMDEITHAS A GWEFAN LLEN NATUR (WWW.LLENNATUR.CYMRU). TRAWSGRIFIO A DADANSODDI HEN DDYDDIADURON I WEFAN LLEN NATUR. BATHU RHESTR O ENWAU CYMRAEG AR FFYNGAU I'W CYHOEDDI. CYHOEDDI DAU GYLCHGRAWN, Y NATURIAETHWR A LLEN NATUR
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 23 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONA EVANS | Cadeirydd | 17 September 2016 |
|
|
||||||
Dilys Elen Owen BA | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||||
Eurgain Jones | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||||
Shelagh Fishlock | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||||
David Griffiths | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Amanda Skull | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Rhisiart ap Gwilym | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||||
Dominig Kervegant | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||
Haf Meredydd | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||||
Gwyn Roberts | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||
DR GORONWY WYNNE | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||||
DAFYDD VAUGHAN LEWIS | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|||||||
John Griffith | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|
||||||
Jackie Willmington | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||||
Gareth Wyn Jones | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||||
Dr HYWEL MADOG JONES | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||||
MARGARET ELIZABETH ROBERTS | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||||
ALAN ROY WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DUNCAN JEFFREY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TWM ELIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
IWAN RHYS ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EIRIAN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.20k | £14.87k | £19.34k | £32.74k | £26.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.64k | £9.95k | £21.95k | £33.91k | £31.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/02/2008 AS AMENDED ON 21/09/2008 AS AMENDED ON 21/09/2013
Gwrthrychau elusennol
HYRWYDDO ADDYSG ER BUDD Y CYHOEDD DRWY: (A) ASTUDIAETH O BLANHIGION, ANIFEILIAID, A THIRFFURFIAU CYMRU, A'R BERTHYNAS RHYNGDDYNT (B) YMWYBYDDIAETH O AMGYLCHEDD A THREFTADAETH NATURIOL CYMRU, A GWEITHIO DROS EI GWARCHOD (C) ASTUDIAETH O YRFA EDWARD LLWYD A'I DDYSG YM MEUSYDD BOTANEG, DAEAREG, ARCHEOLEG A HANES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Birkdale
Warmley
BRISTOL
BS30 8GH
- Ffôn:
- 07341 623175
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window