Hanes ariannol THE PORTHCURNO COLLECTIONS TRUST
Rhif yr elusen: 1062233
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.06k | £541.43k | £1.17m | £561.90k | £888.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £861.10k | £719.46k | £639.85k | £684.49k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.00k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £7.00k | £7.00k | £7.00k | £73.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £151.77k | £149.52k | £876.36k | £148.15k | £62.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £208.14k | £196.92k | £244.34k | £216.27k | £196.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £285.11k | £190.94k | £40.18k | £173.19k | £597.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.16k | £4.06k | £12.38k | £20.65k | £27.72k | |
|
Incwm - Arall | £9.89k | £0 | £0 | £3.64k | £4.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £731.19k | £629.20k | £534.81k | £631.25k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £129.90k | £90.26k | £105.04k | £53.24k | £69.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.50k | £6.92k | £5.97k | £8.30k | £10.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.29k | £10.64k | £14.98k | £793 | £1.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.