FALCON ROWING AND CANOE CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Training & education Sports related
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1186921 FALCON BOAT CLUB
- 30 Mai 1997: Cofrestrwyd
- 18 Ionawr 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.07k | £1.06k | £2.70k | £104.00k | £159.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.53k | £27.36k | £3.55k | £2.00k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 27 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 27 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 09 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2017
(Mae'r cyfrifon |
09 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
A. THE PROVISION OF OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION EITHER FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC OR FOR THE BENEFIT OF THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE A NEED OF SUCH FACILITIES IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE (IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROMOTION OF ROWING AND PHYSICAL RECREATION IN THE SCHOOLS OF EAST OXFORD SHALL BE AN ESPECIAL OBJECTIVE) B. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ORGANISAION OR PROVISION OR ASSISTANCE IN THE ORGANISATION OR PROVISION OR ASSISTANCE IN THE ORGANISATION OR PROVISION OF FACILITIES WHICH WILL ENABLE PUPILS OF SCHOOLS UNIVERSITIES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM TO TAKE PART IN ROWING OR SCULLING OR OTHER GAMES OR SPORTS AND THEREBY TO ASSIST IN ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PUPILS AS WELL AS TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDSSS
Maes buddion
SCHOOL OF EAST OXFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window