Hanes ariannol THE PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1063732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.43m | £18.50m | £19.26m | £18.35m | £20.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.95m | £18.45m | £18.15m | £20.01m | £20.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £370.34k | £373.11k | £1.32m | £399.43k | £397.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.51k | £116.15k | £122.18k | £140.44k | £113.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.74m | £17.86m | £17.34m | £17.62m | £19.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £771.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.46k | £86.60k | £55.76k | £81.54k | £162.16k | |
|
Incwm - Arall | £52.17k | £66.37k | £44.57k | £109.95k | £83.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.43k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.29m | £17.70m | £17.52m | £19.37m | £19.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £665.19k | £745.46k | £632.87k | £632.76k | £858.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.59k | £30.46k | £28.00k | £28.80k | £33.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.39k | £17.56k | £18.57k | £18.90k | £20.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.