ymddiriedolwyr THE PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1063732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Harries | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Sadak Miah | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR BRIAN WALTER YOUNG | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Vivienne Durham | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Jacob Poulton | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Thomas Burden | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
The Very Revd Dr Anthony William Nicholas Stephen Cane | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Dr Sally Ross | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Sally Gingell | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
KATHY LEE CAROL BISHOP | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
His Honour Judge Peter Lodder | Ymddiriedolwr | 05 July 2013 |
|
|
||||
PHILIP PARKINSON | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT COFFIN BA ECON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WALTER J B CHA BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL DEGGE LATHAM CBE BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.