THE WILTSHIRE WILDLIFE CONSERVATION VOLUNTEERS

Rhif yr elusen: 1063811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Practical conservation management by volunteers on Wiltshire Nature reserves. We work on wildlife sites managed by the Wiltshire Wildlife Trust, the Woodland Trust, Natural England, the National Trust and private individuals. Sites may be meadow, downland, woodland or wetland. Activities are open to all.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 June 2024

Cyfanswm incwm: £2,150
Cyfanswm gwariant: £2,208

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swindon
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WWCV (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr RICHARD PHILIP GARNETT AISBITT Cadeirydd
Dim ar gofnod
Anthony Luscombe Ymddiriedolwr 07 June 2016
Dim ar gofnod
RODERICK CLIVE POYNTING Ymddiriedolwr 14 September 2013
THE RADNOR HALL
Derbyniwyd: Ar amser
DR SUSAN FITZPATRICK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR G PARSONS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS B STIDDARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LAURIE LOVELACE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/06/2020 01/06/2021 01/06/2022 01/06/2023 01/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.15k £1.63k £1.48k £2.15k £2.15k
Cyfanswm gwariant £1.55k £2.03k £2.03k £2.21k £2.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2024 23 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2023 11 Mehefin 2024 71 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2022 03 Ebrill 2023 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2021 24 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2020 19 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84 GODDARD AVENUE
SWINDON
SN1 4HT
Ffôn:
01793694680
E-bost:
info@wwcv.co.uk