OXFORDSHIRE FUND FOR MUSIC

Rhif yr elusen: 1061357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVISION OF MUSIC TUITION TO STUDENTS WHOSE HOME CIRCUMSTANCES ARE FINANCIALLY CHALLENGED. WE CAN OFFER THE STUDENTS INSTRUMENTS AND TUITION FINANCED BY THE CHARITY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £11,027
Cyfanswm gwariant: £6,226

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CEO - FM (Enw gwaith)
  • CEOS FUND FOR MUSIC (Enw gwaith)
  • THE CHIEF EDUCATION OFFICERS FUND FOR MUSIC (Enw blaenorol)
  • THE CHIEF EDUCATION OFFICERS' FUND FOR MUSIC (Enw blaenorol)
  • THE EDUCATION OFFICERS FUND FOR MUSIC (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS SUE BAKER Cadeirydd
STANTON ST JOHN CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Peter Softley Ymddiriedolwr 03 June 2024
THAMES VALE YOUTH ORCHESTRA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr CATRIONA MARSHALL Ymddiriedolwr 08 November 2021
Dim ar gofnod
Ming Lee Alsop-Lim Ymddiriedolwr 04 March 2019
THE CITY OF OXFORD CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
Honor Hollis Ymddiriedolwr 21 November 2016
Dim ar gofnod
DAVID HADLAND Ymddiriedolwr 26 April 2013
Dim ar gofnod
ELIZABETH JEAN STOCK Ymddiriedolwr
THE OXFORD BACH CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
STEWART ATTWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.08k £3.44k £7.00k £7.92k £11.03k
Cyfanswm gwariant £3.16k £3.87k £5.99k £5.87k £6.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 25 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 07 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 13 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 19 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 06 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
30 Coleshill
SWINDON
SN6 7PR
Ffôn:
07810340921
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael