ymddiriedolwyr 4TH THAMES DITTON AJAX SEA SCOUTS
Rhif yr elusen: 303764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Andrew Davison | Cadeirydd | 31 August 2022 |
|
|
||||
Nicola McCrossan | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Anjani Srivastava | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Alexander Soden | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Nicola Slammon | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Diane Davison | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Peter Drysdale | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|||||
Ruth Mortby | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
||||
Mark Faulkner | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Heather Ryder | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Peter Michael Wadsworth | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Andrew Murdo Rowan | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
Peter Robert Lloyd-Jones | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Nicholas Barber | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
|
||||
Andrew Richard Roberts | Ymddiriedolwr | 07 September 2014 |
|
|
||||
Adrian Mark Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2013 |
|
|
||||
GEORGE BARBER | Ymddiriedolwr | 16 September 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ANDREW WEST | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
||||
RAYMOND JOHN MEARS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK ANDREW MARRIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.