Ymddiriedolwyr GREATER LONDON SOUTH COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303883
Up to date (13 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Ellen Lawford Smith | Cadeirydd | 13 July 2022 |
|
|
||||
Katie Sturgess | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Ben Terrance Stewart-Tomkins | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Mx Rosemary Gabriella Littlejohns-Hennessy | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Alfie FRancis | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Mark Doverty | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Jason Hagan | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Ben Ensom | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Darren Lodge | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
Susan Cheryl Stonebridge | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Martyn Bain | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||
RUSSELL JONES | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|||||
MR DAVE ATTENBOROUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.