BRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Funds and supports research, education, publications and other activities in the built environment for public benefit. Awards post graduate research scholarships and supports university chairs. Commissions, facilitate and supports carbon emission reduction projects and such other activities and services as are beneficial to the built environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£59,925,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £57.40m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.87m | |
Buddsoddiadau | £662.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£55,705,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £55.71m | |
Arall | £0 |
-£461,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,345,000 o 62 gontract(au) llywodraeth a £340,000 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £55.71m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.22m |
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 34 |
£70k i £80k | 25 |
£80k i £90k | 10 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 5 |
£110k i £120k | 4 |
£120k i £130k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 4 |
£200k i £250k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Mai 2002: Cofrestrwyd
- FOUNDATION FOR THE BUILT ENVIRONMENT (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Wilbraham | Cadeirydd | 07 June 2018 |
|
|
||||
Linda Margaret Chandler | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
DAVID PETER BURRETT REID | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Kelly Louise Bream | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Gary Mills | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||
Ashley Mark Hook | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Victoria Denise Pope | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|||||
Jonathan Graeme Rickard | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.90m | £52.29m | £59.64m | £59.78m | £59.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.55m | £49.70m | £50.79m | £54.92m | £55.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.99m | £5.79m | £6.08m | £6.98m | £4.35m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.28m | £8.13m | £7.96m | £3.32m | £340.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.00k | £2.78m | £1.90m | £1.72m | £1.87m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.89m | £49.51m | £57.73m | £57.91m | £57.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £4.00k | £10.00k | £153.00k | £662.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £50.55m | £49.70m | £50.79m | £54.92m | £55.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £23.27m | £22.47m | £22.49m | £29.21m | £27.50m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.00k | £5.00k | £6.40m | £0 | £8.52m | |
|
Cyfanswm asedau | £19.42m | £22.60m | £30.15m | £30.63m | £28.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£32.81m | -£41.77m | -£31.59m | -£29.96m | -£34.02m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £17.31m | £18.07m | £20.89m | £19.89m | £21.85m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 22 NOVEMBER 1996 AS AMENDED BY VARIOUS SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 15 MAR 2002 (EFFECTIVE FROM 1 APR 2002), 4 DEC 2007 AND 3 NOV 2010. as amended on 29 May 2019 as amended on 29 May 2019 as amended on 29 May 2019
Gwrthrychau elusennol
2. Objects 2.1 The objects of the Charity are: 2.1.1 to undertake, commission and support research in areas of science, engineering, information technology, management and economics associated with the built environment, including its processes and artefacts, 2.1.2 to advance knowledge, innovation, and communication, and to promote education and excellence, in all such matters, and to collect, collate and publish useful information ideas, and data relating thereto, and 2.1.3 to undertake, commission, facilitate and support such other activities and services as are beneficial to the built environment and charitable in law in accordance with the law of England and Wales provided that it will not include any purpose which is not charitable in accordance with s.7 of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005. For the avoidance of doubt, the system of law governing the constitution of the Charity is the law of England and Wales.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bucknalls Lane
WATFORD
Hertfordshire
WD25 9NH
- Ffôn:
- 01923 665168
- E-bost:
- sarah.realmuto@bregroup.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window