Dogfen lywodraethu KINGS SUTTON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 304212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 24 MAY 1960 AS AMENDED ON 13 MAY 2002 AS AMENDED ON 05 SEP 2005 as amended on 19 Aug 2019 as amended on 19 Aug 2019 as amended on 19 Aug 2019 as amended on 11 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF A VILLAGE HALL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KINGS SUTTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.