Hanes ariannol TEMPLECOMBE RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 304464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.78k £12.03k £12.58k £12.30k £12.47k
Cyfanswm gwariant £23.64k £8.87k £15.85k £18.41k £11.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A