Hanes ariannol BUCKLESHAM AND FOXHALL-COMMUNITY COUNCIL

Rhif yr elusen: 304717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.28k £9.97k £1.89k £1.80k £4.83k
Cyfanswm gwariant £2.20k £9.95k £1.75k £1.00k £1.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A