Ymddiriedolwyr BUCKLESHAM AND FOXHALL-COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 304717

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Jane Thompson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Brunning | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Lois Elizabeth Mackinlay | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Rhea Munro Gardner | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Lynda Ann Seagroatt | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|||||
Clive David Lenton | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|||||
Ruth Johnson | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.