Hanes ariannol BUCKLESHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.82k £38.07k £52.56k £15.86k £22.61k
Cyfanswm gwariant £16.53k £32.59k £55.89k £13.32k £20.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.69k N/A £4.51k £1.00k N/A