PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of the Grundisburgh Playing Fields for the benefit of all residents of Grundisburgh.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 282472 THE MID SUFFOLK HOLIDAY OPPORTUNITY PLAYSCHEME FOR...
- 27 Medi 1962: Cofrestrwyd
- GRUNDISBURGH PLAYING FIELD MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN LAXTON | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|||||
John Nicholas Ellerby | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|||||
David Edward John Keates | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|||||
Adrian McAllister | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Geoff Caryer | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
ALISON GARROD | Ymddiriedolwr | 05 January 2013 |
|
|
||||
JOANNA CROWE | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|||||
ANN WILLETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.44k | £14.24k | £24.92k | £13.41k | £8.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.11k | £5.09k | £2.75k | £23.86k | £5.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £11.63k | £6.24k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Tachwedd 2022 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 28 APRIL 1939 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22 AUGUST 1994 AS AMENDED UNDER S 74D 15 MARCH 2010
Gwrthrychau elusennol
PLAYING FIELD ANDRECREATION GROUND
Maes buddion
PARISH OF GRUNDISBURGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ceanchor House
Otley Road
Grundisburgh
Woodbridge
IP13 6RZ
- Ffôn:
- 01473738174
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window