ymddiriedolwyr THE ELMSWELL AMENITIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 304879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER RONALD DOW | Cadeirydd |
|
|
|||||
Carol Blissett | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Charlotte Smith | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Michael Schofield | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Peter Hancock | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Chris Edmonds | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
PHILIP JOHN SHAW | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
TERRY GARNER | Ymddiriedolwr | 29 August 2013 |
|
|
||||
MAGGIE BUSHELL | Ymddiriedolwr | 29 August 2013 |
|
|
||||
ANN RICHARDS | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
DAVID BARKER | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
LINDA WASPE | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
||||
DIANN ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
||||
TERRY SOUTHGATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN ABBOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONY MARSHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JAMES EDMONDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN IBBETSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HERBERT MULLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DICK BURCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.