Hanes ariannol BROOKWOOD WAR MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 304981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.07k £19.69k £48.01k £49.84k £71.36k
Cyfanswm gwariant £41.71k £15.34k £29.82k £33.39k £50.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £700 £2.67k N/A £19.18k