FRIMLEY AND CAMBERLEY CADET CORPS AND MAPLE LEAF CLUB

Rhif yr elusen: 305044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The corps is a private, totally independent voluntary organisation maintained by private subscription and fund raising, started over 115 years ago. It gives and develops moral, mental and physical training to boys and girls 6.5-18 years old to develop character, moral strength, good manners, self respect and self control via a military style organisation and structure.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £20,780
Cyfanswm gwariant: £19,604

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bracknell Forest
  • Gorllewin Berkshire
  • Hampshire
  • Reading
  • Slough
  • Surrey
  • Windsor And Maidenhead
  • Wokingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • FRIMLEY AND CAMBERLEY CADET CORPS AND MABLE LEAF CLUB (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NIGEL FERRIS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Sunjeev Punn Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Robin Perry Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Errol Hutchings Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Roger Fraser Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
ALAN DAVEY Ymddiriedolwr 07 January 2013
AFFIRMING CATHOLICISM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.47k £21.64k £24.85k £22.80k £20.78k
Cyfanswm gwariant £19.93k £20.17k £23.20k £21.45k £19.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Rhagfyr 2022 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 Ffordd Dol Y Coed
Bryncae
Llanharan
PONTYCLUN
Mid Glamorgan
CF72 9WA
Ffôn:
07836726236