ymddiriedolwyr FRIMLEY AND CAMBERLEY CADET CORPS AND MAPLE LEAF CLUB
Rhif yr elusen: 305044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL FERRIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sunjeev Punn | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Robin Perry | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Errol Hutchings | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Roger Fraser | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
ALAN DAVEY | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.