LALEHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 305063
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing a weekly meeting place for numerous community activities such as dancing, pilates, yoga, children's groups for music,etc,, Darby & Joan Club for the elderly. In addition there are random weekly events for adult and children,s parties and Village events

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £21,600
Cyfanswm gwariant: £22,589

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Matthew Calvert Ymddiriedolwr 24 February 2016
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Stokes Ymddiriedolwr 20 January 2015
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH VIGURS Ymddiriedolwr 01 November 2014
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Mavis Duncan Ymddiriedolwr 30 August 2014
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN STUART SQUIRE Ymddiriedolwr
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
HALLIFORD SCHOOL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
SPELTHORNE YOUNG VOICES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 933 diwrnod
ROTARY CLUB OF TWICKENHAM TRUST FUND
Derbyniwyd: 8 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2019 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £25.70k £27.90k £8.57k £21.77k £21.60k
Cyfanswm gwariant £28.46k £26.14k £14.30k £21.60k £22.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 31 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 31 Mai 2022 154 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 12 Mawrth 2021 73 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 12 Mawrth 2021 73 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Perrys Cottage
Blacksmiths Lane
Staines-upon-Thames
TW18 1UB
Ffôn:
07720853376
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael