ymddiriedolwyr Boidier Hurst Scout Campsite
Rhif yr elusen: 305713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Rose | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Samuel Baker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Fiona Emily Page | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Stuart Ian Kidd | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Shona Rose | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Nigel Bird | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Oliver Thornton | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Karl Nicholas Mr | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Ian Smalley | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
ANGELA STEVENS | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|||||
Dr Benita Middleton | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|||||
PHILIP RAINDLE | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
John Humphreys | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
PAUL VLAEMINCK | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.