ymddiriedolwyr 1ST OXTED SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Helm | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|
||||
Claire Vincent | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Diccon Grayling | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Martin Fay | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Nicholas Baldwin | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Simon Sebire | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
James Church | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Phil Hosp | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Amanda Doran | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.