ymddiriedolwyr CRAWLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 305875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Sawyer | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Oliver Gidman | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Timothy Hall | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
David Stuart Palmer | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Phoebe Woolard | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Edward Ellis Hills | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Simon John Maddocks | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Michael James Hill | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Ian Michael Pearse | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Sean Edwards | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Kevin Ives | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
PAUL MASTERS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.