ymddiriedolwyr FOREST SCHOOL CAMPS
Rhif yr elusen: 306006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
36 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Fay Okkum Collins | Cadeirydd | 16 September 2023 |
|
|
||||
Amy Jane Steward | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Celeste Datta | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
May Dorothy Zanetti MacKeith | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Yasmin Iona Ahmadzadeh | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Christine Wood-Uwins | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
HUW PRICE | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Kevin Simon Hafter | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Hugo Buckle Heagren | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 05 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Mary Birch Powell | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Grizelda Susan Hafter | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Timothy Abbott | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Jac St John | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Margaret Stone | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Christian Kaye | Ymddiriedolwr | 14 June 2020 |
|
|
||||
Jennifer Mary Sykes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dr Sophie Meekings | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Joshua Robert Hanson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Tomos Llewelyn Ford | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
||||
ALTHEA SMITH | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
FEIMATTA CONTEH | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||
Dr Piete Brooks | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
Benjamin Grainger | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
CAROLINE KEAM | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
Hannah Elilta Eve Summers | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
Rosemary Julia Whinnett | Ymddiriedolwr | 26 June 2016 |
|
|||||
LLEWELLYN GORE | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
Dr BRYSON GORE | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
LEE MONK | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
RUTH STEED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAPHNE CARRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOEL JAMES ADAM SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW FREEDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCES RAINFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DANIEL SIMON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.