ymddiriedolwyr THE ROYAL FORESTRY SOCIETY
Rhif yr elusen: 306093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Ayre | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|||||||
Gregory Joseph Vickers | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||||
Felix Gregory | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||||
Alison Blanche Field | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||||
Harriet Charlotte Christina Schiavone | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||||
Ian William Tubby | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Cheryl Lundberg | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Benjamin Cadoc Herbert | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||||
Katherine Jessie Hall | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||||
SIR JAMES JERVOISE SCOTT BT | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|||||||
Rodney Morgan-Giles | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.