Hanes ariannol DUMPTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 306222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.68m £3.67m £3.87m £4.17m £4.46m
Cyfanswm gwariant £3.74m £3.76m £3.74m £4.16m £4.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £160.56k £56.26k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £161.06k £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £3.67m £0 £7.86k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.50m £4.70k £3.85m £4.15m £4.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.03k £1.32k £1.22k £6.14k £26.96k
Incwm - Arall £13.40k £0 £11.59k £0 £4.32k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.74m £3.76m £3.74m £4.16m £4.35m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £33.03k £55.13k £19.80k £32.14k £32.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0