Dogfen lywodraethu CANFORD SCHOOL LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/06/1923 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/09/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF A SENIOR SCHOOL IN OR NEAR CANFORD, DORSET AND/OR IF THOUGHT DESIRABLE, IN OTHER PARTS OF ENGLAND OR WALES, IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
DORSET
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.