Hanes ariannol SEALE-HAYNE EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 306613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.80k £67.27k £69.68k £66.71k £62.74k
Cyfanswm gwariant £63.27k £68.15k £65.42k £60.81k £70.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A