SEALE-HAYNE EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the Trust are governed by the Subject, to include the art, science and technology of agriculture, food and land use and of disciplines supporting agriculture, food and land use or such other arts, sciences and branches of technology as the Trustees may determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 22 Mai 1963: Cofrestrwyd
- 07 Medi 1994: Tynnwyd (WEDI'I HEITHRIO)
- SEALE-HAYNE COLLEGE TRUST (Enw blaenorol)
- THE SEALE-HAYNE EDUCATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Robert McVicar | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Professor Toby Knowles | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Phil Le Grice | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Professor Jerry Roberts | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Sir Harry Studholme | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.80k | £67.27k | £69.68k | £66.71k | £62.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.27k | £68.15k | £65.42k | £60.81k | £70.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS SEALED ON 20 OCTOBER 1999
Gwrthrychau elusennol
UNTIL THE EXPIRY OF 10 YEARS FROM THE DATE OF THE SCHEME, INCOME MUST BE APPLIED IN (1) PROVIDING ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR HIGHER EDUCATION OR RESEARCH IN ART, SCIENCE, TECHNOLOGY OF AGRICULTURE, FOOD, LAND USE AND OF DISCIPLINES SUPPORTING THOSE SUBJECTS OR SUCH OTHER ARTS/SCIENCES/BRANCHES OF TECHNOLOGY AS DETERMINED BY TRUSTEES (2) PROVIDING SUPPORT GRANTS/OTHERWISE IN PROMOTING HIGHER EDUCATION (3) PROMOTING HIGHER EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF PLYMOUTH. AFTER 10 YEARS - INCOME MUST BE USED IN PROMOTING HIGHER EDUCATION/RESEARCH IN THE SUBJECTS OR SUCH OTHER ARTS/SCIENCES/TECHNICAL KNOWLEDGE SUBJECTS AS TRUSTEES DETERMINE (FOR FULL OBJECTS SEE CL. 20 OF SCHEME).
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Mai 1963 : Cofrestrwyd
- 07 Medi 1994 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF PLYMOUTH
EMDECK BUILDING
PLYMOUTH
DEVON
PL4 8AA
- Ffôn:
- 01752588109
- E-bost:
- carly.stockley@plymouth.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window