TAVISTOCK SCHOOL ENDOWMENT FUND (KNOWN AS TAVISTOCK COLLEGE ENDOWMENT FUND)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational Grants to pupils of Tavistock College
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 12 Medi 1962: Cofrestrwyd
- TAVISTOCK SCHOOL ENDOWMENT FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Johnson | Cadeirydd |
|
||||||
James Buchanan | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Joanna Ruth Ellis | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Adam Bridgewater | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Joanna Marie Neill | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Jessica May Evans | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
GEOFFREY CHARLES ORTON | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
Anthony David Welsh | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
||||
DEBORAH KATHERINE ANNE SELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.94k | £14.18k | £14.47k | £15.07k | £15.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.82k | £9.93k | £3.87k | £10.88k | £29.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF THE COMMISSIONERS DATED 17TH FEBRUARY 1932, 4TH OCTOBER 1951, 2ND SEPTEMBER 1966, 18TH AUGUST 1967 AND 10 DECEMBER 1984 AMENDED BY ORDER DATED 21 MARCH 2006 AND RESOLUTION OF THE TRUSTEES DATED 18 JANUARY 2007 AND 9 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF PERSONS OF EITHER SEX WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS, WHO ARE ATTENDING OR HAVE FOR NOT LESS THAN THREE YEARS AT ANY TIME ATTENDED TAVISTOCK SCHOOL, WHO ARE RESIDENT IN THE RURAL DISTRICT OF TAVISTOCK AND WHO ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 15 OF THE SCHEME OF 2ND SEPTEMBER 1966)
Maes buddion
THE RURAL DISTRICT OF TAVISTOCK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 Priory Close
Whitchurch
Tavistock
PL19 9DJ
- Ffôn:
- 01822612743
- E-bost:
- johnolver2132@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window