Hanes ariannol STOVER SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 306712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.10m £5.77m £7.07m £7.66m £8.02m
Cyfanswm gwariant £5.03m £5.58m £6.70m £7.37m £7.89m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £108.89k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £11.60k £500 £3.25k £2.25k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £94.25k £107.81k £112.51k £910.79k £33.15k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.82m £5.50m £6.90m £6.58m £6.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £3.29k
Incwm - Arall £181.42k £165.01k £53.29k £168.29k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.97m £5.52m £6.60m £7.32m £7.89m
Gwariant - Ar godi arian £55.75k £63.50k £94.53k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £71.90k £148.11k £205.61k £163.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £43.08k £0