MILL HALL ORAL SCHOOL FOR THE DEAF LTD

Rhif yr elusen: 307018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Charity is dormant.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Berkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
  • 09 Chwefror 1996: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
TIMOTHY POLACK Ymddiriedolwr 29 November 2024
Dim ar gofnod
Robin Paul Askew Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Peter Robson Ymddiriedolwr 27 January 2021
NATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT SCHOOLS AND NON-MAINTAINED SPECIAL SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 13 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 09 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 01 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 13 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 14 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 10 JUNE 1987
Gwrthrychau elusennol
SUPPORT AND ASSISTANCE WITH THE EDUCATION OF CHILDREN AT MILL HALL ORAL SCHOOL FOR THE DEAF LIMITED OR ELIGIBLE TO ATTEND THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 24 Mehefin 1987 : Cofrestrwyd
  • 09 Chwefror 1996 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Mary Hare School
Arlington Manor
Snelsmore Common
Newbury
RG14 3BQ
Ffôn:
01635244229