Hanes ariannol NUTLEY HALL
Rhif yr elusen: 307023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.70m | £1.82m | £1.78m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.63m | £1.74m | £1.64m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.41m | £1.65m | £1.66m | £1.67m | £1.83m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £137.65k | N/A | £2.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £103.31k | £48.00k | £19.68k | £111.47k | £54.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.57m | £1.65m | £1.66m | £1.67m | £1.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.06k | £3.44k | £1.34k | £567 | £3.81k | |
|
Incwm - Arall | £5.15k | £0 | £137.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £103.31k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.46m | £1.64m | £1.60m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.63k | £24.54k | £0 | £19.91k | £13.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £18.55k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £169.72k | £107.29k | £34.90k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.