Hanes ariannol THE MOUNT CAMPHILL COMMUNITY LIMITED

Rhif yr elusen: 307027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.35m £2.27m £2.44m £2.92m £3.57m
Cyfanswm gwariant £1.91m £1.87m £2.08m £2.49m £2.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.20m £2.07m £1.98m £2.60m £3.45m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.18k £17.18k £54.21k £38.77k £20.93k
Incwm o roddion a chymynroddion £117.48k £176.73k £242.75k £244.05k £92.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £27.92k £0 £23.45k £52.30k £75.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.20m £2.07m £2.17m £2.60m £3.36m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.14k £2.24k £989 £17.92k £41.25k
Incwm - Arall £0 £17.96k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.88m £1.86m £2.08m £2.47m £2.83m
Gwariant - Ar godi arian £26.28k £10.26k £1.62k £18.29k £7.11k
Gwariant - Llywodraethu £17.40k £19.11k £25.12k £16.62k £19.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0