Hanes ariannol WESTBOURNE HOUSE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 307034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.39m £5.14m £6.07m £7.15m £6.89m
Cyfanswm gwariant £5.25m £5.15m £5.58m £6.64m £6.54m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £388.64k £155.41k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £268.49k £0 £11.91k £53.44k £25.80k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £1.77k £0 £89.52k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.72m £4.97m £5.94m £6.84m £6.58m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.04k £15.96k £33.75k £80.60k £152.38k
Incwm - Arall £388.64k £155.41k £80.35k £85.88k £126.45k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.25m £5.14m £5.57m £6.58m £6.53m
Gwariant - Ar godi arian £4.40k £7.96k £9.86k £52.77k £11.41k
Gwariant - Llywodraethu £17.71k £0 £19.15k £20.64k £21.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £18.12k £0 £0 £685 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £4.40k £0 £9.86k £10.00k £11.41k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0