Hanes ariannol EASTBOURNE COLLEGE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 307071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43m | £21.28m | £20.49m | £23.12m | £25.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.97m | £21.77m | £21.34m | £23.79m | £25.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £920.00k | £328.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £1.39m | £998.00k | £253.00k | £281.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.41m | £554.00k | £535.00k | £1.14m | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.39m | £18.24m | £18.79m | £21.47m | £23.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.00m | £0 | £796.00k | £6.00k | £64.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.00k | £177.00k | £254.00k | £235.00k | £256.00k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £920.00k | £707.00k | £9.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £1.17m | £25.00k | £55.00k | £94.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.23m | £20.24m | £20.13m | £22.24m | £24.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.73m | £1.52m | £1.22m | £1.55m | £1.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £23.00k | £24.00k | £36.00k | £49.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.00k | £31.00k | £44.00k | £46.00k | £44.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.