Hanes ariannol THE ECCLESIASTICAL CHARITY OF WILLIAM THATCHER

Rhif yr elusen: 307696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.55k £1.58k £1.62k £1.64k £1.65k
Cyfanswm gwariant £821 £2.09k £1.17k £1.45k £1.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A