ymddiriedolwyr ROCHESTER GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS CHARITY
Rhif yr elusen: 307839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH ANN TURPIN | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||||||||||||
Russell John Race | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||||||||||||
Sarah Florence Earle | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||||||||||
rosemary dymond | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|||||||||||||||
ANN AMELIA WEST MBE,JP,DL | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|||||||||||||||
Teresa Murray | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||||||||||||
MR STUART SMITH | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||||||||||||
Elaine Marie Gardner | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.