Hanes ariannol mySociety
Rhif yr elusen: 1076346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £1.46m | £1.97m | £1.86m | £2.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.05m | £1.72m | £1.49m | £2.12m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £786.42k | £771.99k | £1.01m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | £88.55k | £210.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £641.79k | £883.11k | £879.65k | £1.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £859.70k | £783.62k | £1.02m | £954.72k | £1.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £100.65k | £34.81k | £65.53k | £29.17k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £368 | £255 | £82 | £70 | £470 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.04k | £1.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £934.26k | £732.04k | £1.09m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £785.90k | £781.05k | £754.55k | £1.02m | £1.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.30k | £9.66k | £10.44k | £10.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £63.01k | £0 | £175.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.