Hanes ariannol THE WORDSWORTH TRUST
Rhif yr elusen: 1066184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £4.26m | £2.91m | £2.92m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.65m | £1.37m | £2.11m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £674.46k | £3.26m | £2.26m | £1.11m | £393.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £3.83m | £2.62m | £2.31m | £603.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £121.78k | £63.45k | £27.13k | £127.07k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £326.99k | £100.49k | £40.24k | £210.84k | £570.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £225.43k | £219.56k | £170.53k | £169.52k | £189.00k | |
|
Incwm - Arall | £21.00k | £45.82k | £53.50k | £107.74k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £44.20k | £79.05k | £38.29k | £38.29k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.28m | £1.08m | £1.68m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £408.42k | £373.61k | £291.83k | £432.19k | £467.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.82k | £27.24k | £17.49k | £28.94k | £27.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £137.86k | £116.66k | £12.69k | £18.64k | £20 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.